Informazioni su Marcello Luigi Foa
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marcello Luigi Foa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005653237, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
WatchingArt Sagl, in Lugano, CHE-240.362.060, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 1 del 03.01.2019, Pubbl. 1004533756).
Statuti modificati:
10.01.2023.
Nuovo scopo:
Scopo della società é il seguente: consulenza professionale nell'ambito della comunicazione, nonché del coaching e del self improvement. L'attività può prevedere anche l'organizzazione di eventi e viaggi in ambito culturale/artistico e la prestazione di ogni genere di servizi relativi a queste attività, inclusa la creazione di gioielli artistici. La società può partecipare ad altre imprese e svolgere ogni altra attività commerciale, finanziaria, immobiliare direttamente o indirettamente connessa allo scopo sociale.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto (lettera o e-mail).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Carlevaro Foa, Cristine, da Lugano, in Lugano, socia e gerente, con firma individuale, con 10 quote da CHF 1'000.00 [finora: con 20 quote da CHF 1'000.00];
Foa, Marcello, da Lugano, in Milano (IT), socio, senza diritto di firma, con 10 quote da CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004709504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WEMF AG für Werbemedienforschung, in Zürich, CHE-107.829.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foa, Marcello, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Urs, von Bauma, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Gian Luca, von Gambarogno, in Magliaso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhiner, Roberto, von Sennwald, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoffmann, Jella, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Sele, Dr. Marc, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Michael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004697888, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein WEMF, in Zürich, CHE-103.682.850, Verein (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foa, Marcello, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Gian Luca, von Gambarogno, in Magliaso, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhiner, Roberto, von Sennwald, in Engelberg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weiningen (ZH), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].