Informazioni su Alain Martial Florquin
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alain Martial Florquin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005660559, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Feriendorf Fiesch, in Fiesch, CHE-100.997.725, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005366159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vlaeminck, Michiel Maria Hector Arthur, belgischer Staatsangehöriger, in Grobbendonk (BE), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Graffenried-Albrecht, Monique Charlotte, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florquin, Alain Martial, belgischer Staatsangehöriger, in Deurne (BE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005508928, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Ferienhotels Maloja/St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-100.404.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272422).
Firma neu:
Ferienhotels Maloja/St. Moritz AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buys, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florquin, Alain Martial, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alig, Anton Christian, von Ilanz/Glion, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dessein, Rik Romain, belgischer Staatsangehöriger, in Dendermonde (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1004752791, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Hôtels de vacances Maloja SA, in Bregaglia, CHE-100.404.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650353). [gestrichen: Die Gesellschaft ist nun ohne Präsident des Verwaltungsrates.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florquin, Alain Martial, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].