Informazioni su Oliver Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Oliver Fischer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887163, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arete Ethik Invest AG, in Zürich, CHE-102.282.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005132770).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Wolfgang (DE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005132770, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-102.282.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691807).
Statutenänderung:
03.03.2021.
Firma neu:
Arete Ethik Invest AG.
Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen, der den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute (FINIG) sowie dessen Ausführungsverordnungen untersteht. Die Gesellschaft ist eine auf nachhaltige Kapitalanlagen spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sie kann ferner für institutionelle Anleger als auch für Privatpersonen Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ausserdem kann sie Liegenschaften erwerben, belasten, vermieten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirschner, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in St. Wolfgang (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Werner, von Moosleerau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häusermann, Carole, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stone, Matthew, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004566138, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-102.282.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirschner, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Oliver, von Gränichen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in St. Wolfgang (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].