Informazioni su Hans Ulrich Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ulrich Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3085705, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
3 F - Aktiengesellschaft für flexible Fertigung, in Meisterschwanden, CHE-106.279.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, René Anton, von Böbikon, in Thalheim (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Andreas, von Auenstein, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2166007, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Karl Fischer AG, Meisterschwanden, in Meisterschwanden, CHE-105.929.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815485).
Statutenänderung:
08.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FHS Frech-Hoch AG, in Sissach (CHE-114.008.132), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 6'175'444.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'764'152.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Fischer Frech-Hoch ESTECH AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Otto Heinrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paolozzi, Roberto, von Wolfenschiessen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grimm, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5778366, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
3 F - Aktiengesellschaft für flexible Fertigung, in Meisterschwanden, CH-400.3.007.631-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 1, Publ. 2649704).
Domizil neu:
Industriestrasse 6, 5616 Meisterschwanden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exacta Treuhand AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiese, Lars, von Bürglen UR, in Schattdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Daniel, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vietense, Alexander, von Luzern, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5), in Aarau, Revisionsstelle.