Informazioni su Gisela Beatrice Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gisela Beatrice Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005720295, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Schönwart-Stiftung, in Zug, CHE-275.250.817, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Gisela, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Felix, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005001573, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Schönwart-Stiftung, in Zug, CHE-275.250.817, c/o BMT Treuhand AG, Vorstadt 8, 6300 Zug, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.05.1959. 02.12.1981.
Zweck:
Ausrichtung von Beiträgen für Erziehung, Ausstattung, Unterstützung und ähnliche Zwecke zu Gunsten von Hans Rolf Fischer, Florian Fischer und Felix Fischer;
Im Falle unerwarteter Bedürftigkeit der Stifter können auch Zuwendungen an diese erfolgen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Fischer, Florian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Gisela, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2628051, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Modestia Holding AG, in Zug, CHE-102.969.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095667).
Statutenänderung:
07.01.2016.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Felix Fischer, Weinreben 32, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Beteiligung an Unternehmungen der Industrie und des Handels und Erwerb von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Mit Statutenänderung vom 07.01.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Bruno, von Küssnacht SZ, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Florian, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Felix, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Gisela Beatrice, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf Blättler dipl. Bücherexperte (CHE-108.438.719), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Rudolf Blättler dipl. Bücherexperte (CH-020.1.011.027-3)].