Informazioni su André Filliez
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Filliez
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Filliez
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3099951, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
MEDRAN-SPORTS SA, à Bagnes, CHE-107.005.660, société anonyme (No. FOSC 139 du 22.07.2009, p. 30, Publ. 5154364).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Deléglise, Mireille, de Bagnes, à Bagnes, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Filliez, André, de Bagnes, à Médières (Bagnes), administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, secrétaire avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 5154364, Ufficio del registro di commercio Vallese
MEDRAN-SPORTS SA, à Bagnes, CH-621.3.000.321-2, société anonyme (FOSC no 196 du 10.10.2005, p. 18, publ. 3052296).
Modification des statuts:
10.07.2009.
Faits qualifiés:
Abrogation d'une clause d'apports en nature [précédemment: apport d'actif et passif pour le montant de l'actif net, soit CHF 324'653.86]. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des administrateurs du 10.07.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Filliez, André, de Bagnes, à Bagnes, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Deléglise, Médran-Sports SA, à B a g n e s , commerce d'articles de sport, etc... (FOSC du 24.01.1996, no 16, p. 484).
Modification des statuts:
27.10.2000.
Nouvelle raison sociale:
MEDRAN-SPORTS SA.
Actions:
380 actions dont 200 de CHF 100 et 180 de CHF 1000, toutes nominatives avec clause d'agrément [précédemment: 200 actions de CHF 100 et 180 actions de CHF 1000 toutes nominatives]. [Capital-actions de CHF 200'000, entièrement libéré]. Statuts conformes au nouveau droit de la SA.
Personnes et signatures radiées:
Bruchez, Christiane, de Bagnes, à Bagnes, vice-présidente, avec signature collective à deux avec la présidente;
Deléglise, Jean-Marc, de Bagnes, à Bagnes, secrétaire, avec signature collcetive à deux avec la présidente;
Deléglise, Marc, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne:
Filliez, André, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux.