Informazioni su Walter Feldkircher
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Feldkircher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3938144, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 25, publizierten TB-Eintrags Nr. 12760 vom 03.05.2007. Pay Out AG, in Adliswil, CH-320.3.033.704-3, Debitorenmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2007, S. 25, Publ. 3922220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldkircher, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3922220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TPA Travel Press Agency AG, bisher in Au SG, CH-320.3.033.704-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8779).
Gründungsstatuten:
20.12.1991 und 16.01.1992.
Statutenänderung:
30.04.2007.
Firma neu:
Pay Out AG.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Webereistrasse 59, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Debitorenmanagement, Inkasso, Handel mit Waren aller Art, Halten und Erwerben von Lizenzen. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorstehenden Zweck dienen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immobilien erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Roland, von Au SG, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldkircher, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volders (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle [wie bisher];
Oppido, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.