Informazioni su Sandra Fehr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Sandra Fehr
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Fehr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005716276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
raum2 - architektur und design gmbh, in Bülach, CHE-467.306.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guyer, Rosa Maria, von Seegräben, in Bülach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Sandra, von Buchberg, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005096490, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Energiegenossenschaft Bülach, in Bülach, CHE-429.214.392, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gramegna, Daniela Nadine, von Entlebuch, in Bülach, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geslin, Stephane, von Hochfelden, in Bülach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehr, Sandra, von Buchberg, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christoph Werner, von Kleinlützel, in Bülach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004752182, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
guyerarch GmbH, in Bülach, CHE-467.306.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589321).
Statutenänderung:
28.10.2019.
Firma neu:
raum2 - architektur und design gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Araujo Pereira Guyer, Bruno, brasilianischer Staatsangehöriger, in Bülach, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guyer, Rosa Maria, von Seegräben, in Bülach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fehr, Sandra, von Buchberg, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.