Informazioni su Philippe Fauguel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Fauguel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004720356, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AFP Handels GmbH, in Hochdorf, CHE-112.980.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli-Fauguel, Nicole, von Luzern und Concise, in Hochdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fauguel, Philippe, von Luzern, Concise und La Grande Béroche, in Hochdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bürkli, Patrick, von Malters, in Hochdorf, Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauguel, Paul André, von Luzern, Concise und La Grande Béroche, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004713849, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Goodsphere AG, in Hochdorf, CHE-262.097.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli-Fauguel, Nicole, von Luzern und Concise, in Hochdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fauguel, Philippe, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkli, Patrick, von Malters, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauguel, Paul André, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004690252, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AFP Handels GmbH, in Hochdorf, CHE-112.980.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2748215).
Statutenänderung:
30.07.2019.
Zweck neu:
Handel mit Haushaltsprodukten, Sportartikeln und Fahrzeugen;
Import und Export von entsprechenden Handelswaren;
Vermietung von Handelsprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Von Paul-André Fauguel diverse betriebliche Vermögenswerte (Fahrzeug, Büroeinrichtung, Bürogeräte, Franchiserecht etc.) seines als Einzelunternehmen unter der Firma "casastar.ch, Paul-André Fauguel", in Risch, geführten Geschäfts gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 01.06.2006 zum Gesamtpreis von CHF 85'000.00, wovon CHF 30'000.00 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 55'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauguel, Paul André, von Luzern, Concise und La Grande Béroche, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Fauguel, Paul-André, von Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Bürkli-Fauguel, Nicole, von Luzern und Concise, in Hochdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Fauguel, Philippe, von Luzern, Concise und La Grande Béroche, in Hochdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Luzern, Bevaix und Concise, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Fauguel-Küttel, Klara, von Luzern, in Hochdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Bürkli, Patrick, von Malters, in Hochdorf, Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].