Informazioni su Christine Fässler-Schären
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Fässler-Schären
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005972565, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
H-Clearing AG, in Altendorf, CHE-112.643.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005812831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler, Natalie Lilian, von Gersau, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler-Schären, Christine, von Unteriberg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merschdorf, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005796741, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
H-Clearing Service AG (H-Clearing Service SA) (H-Clearing Service LTD), in Altendorf, CHE-331.731.041, Zürcherstrasse 6, 8852 Altendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Informatikmittel, Patente, Lizenzen und Schutzrechte erwerben, veräussern und vermitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fässler-Schären, Christine, von Unteriberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7026270, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fässler Management & Partner GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.152-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S. 23, Publ. 4904098).
Statutenänderung:
14.12.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen sowie administrative Servicedienstleistungen für Unternehmen und Institutionen im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Patricia, von Küsnacht ZH, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Viktor, von Unteriberg, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Fässler-Schären, Christine, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Santasana AG (CH-130.3.018.138-4), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.