Informazioni su Erich Faes
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Faes
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004808828, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FS Ingenieure + Planer AG, in Zug, CHE-102.485.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545253).
Firma neu:
FS Ingenieure + Planer AG in Liquidation.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Erich Faes, Sentenhübel 10, 5620 Bremgarten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004807715, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mercon-Plan AG, in Zug, CHE-103.319.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535720).
Firma neu:
Mercon-Plan AG in Liquidation.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2020 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Erich Faes, Sentenhübel 10, 5620 Bremgarten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3443679, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mercon-Plan AG, in Zug, CHE-103.319.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Roland, von Fischbach-Göslikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Erich, von Oberkulm, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fäs, Erich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].