Informazioni su Jakob Fäh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Fäh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4919810, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Marienkirche Mollis, in Mollis, CH-160.7.002.787-9, Stiftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2002, S. 7, Publ. 478070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mätzler, Martin, von Berneck, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fäh, Jakob, von Zürich, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosak, Pius, polnischer Staatsangehöriger, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Claudio, von Radelfingen, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Marienkirche Mollis, bisher in N ä f e l s, Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge durch die römisch-katholische Kirche im Gebiete von Mollis und Kerenzen, sowie Ermöglichung der Erfüllung der kirchlich- religiösen Pflichten durch die römisch-katholischen Einwohner dieses Gebietes, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 20.01.1962, S. 199).
Urkundenänderung:
12.01.1971.
Sitz neu:
M o l l i s.
Domizil neu:
c/o Albin Vuichard, Hasenwiese 4, 8753 Mollis. Die Stiftungsurkundeänderung wurde am 16.02.1971 vom Bischöflichen Ordinariat in Chur genehmigt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Paul, von Engelberg, in Näfels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser-Landolt, Eugen, von Näfels, in Näfels, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Jakob, von Zürich und Amden, in Näfels, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuichard, Albin, von Semsales, in Mollis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argenti, Rita, von Mollis, in Mollis, Mitglied und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mätzler, Martin, von Berneck, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fäh, Jakob, von Zürich, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saccomanno, Leo, von Zürich, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindler, Kathy, von Mollis, in Mollis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Kurt, von Näfels, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.