Informazioni su Christian Michael Faber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Michael Faber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005337029, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gastro und Lifestyle GmbH, in Chur, CHE-115.448.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S.9, Publ. 5515756).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Sitz neu:
Lumnezia.
Domizil neu:
Nurtatsch 21, 7144 Vella.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Hotel- und Restaurantunternehmungen;
die Erbringung von Dienstleistungen im Gastro- und Eventbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
den Handel mit Waren aller Art tätigen;
generell alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Escher, Beat, von Zürich, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jäger, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Christian Michael, von Unterägeri, in Lumnezia, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004936608, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Hotel Pellas AG, in Lumnezia, CHE-100.146.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004656001).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Christian Michael, von Unterägeri, in Lumnezia, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1004621755, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Hotel Bären Gonten AG, in Gonten, CHE-306.360.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faber, Christian Michael, von Unterägeri, in Gonten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Faber, Susanne Maja, von Unterägeri, in Gonten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Rolf, von Winterthur, in Lindau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.