Informazioni su Herbert Eugster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Eugster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005837836, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Pensionskasse (LUPK), in Luzern, CHE-108.954.180, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renz, Rebekka, von Oberkirch, in Hitzkirch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluder, Martin, von Schwarzenberg, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Herbert, von Oberegg, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Thomas, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwyssig-Vüllers, Yvonne, von Sursee, in Schenkon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Roland, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sager, Urban, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gübeli, Martin, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Rahel, von Homburg, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Gabriela Franziska, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler Zimmermann, Yvonne Erika, von Tägerig, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trüeb, Thomas, von Luzern und Hochdorf, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 928947, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Porter Vintage Association, in Küssnacht SZ, CH-150.6.000.005-1, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2000, S. 1064).
Name neu:
Porter Vintage Association in Liquidation.
Domizil neu:
bei Lea Neumeyer, Spitzebnetring 19, 6403 Küssnacht SZ. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.3.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Herbert, von Oberegg, in Emmenbrücke, Mitglied, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caminada, Leo, von Vrin, in Greppen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vrin, in Küssnacht am Rigi, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Assuelli, Bruno, von Minusio, in Locarno, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Alpnach Dorf, Präsident und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rues, Raphael, von Onsernone, in unbekannt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].
Numero di pubblicazione: 6467130, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Luzerner Pensionskasse (LUPK), in Luzern, CH-100.8.023.700-3, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, S. 0, Publ. 6068238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Heinz, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietschi, Peter, von Laupersdorf, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Pius, von Ermensee, in Altwis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Herbert, von Oberegg, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Benno, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Inderbitzin, Rudolf, von Kriens und Luzern, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käppeli, Dölf, von Luzern und Rothenburg, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Thomas, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renz, Rebekka, von Oberkirch und Therwil, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaub, Gertrud, von Oberwil BL, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scodeller, Franco, von Luzern, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.