Informazioni su Marcel Erzinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Erzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006070829, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ademerci AG, in Zürich, CHE-207.999.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005521486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erzinger, Marcel, von Wagenhausen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerch, Eva Julie, von Oeschenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004542485, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paletti AG, in Zürich, CHE-110.469.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523314).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erzinger, Marcel, von Wagenhausen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004523314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paletti AG, in Zürich, CHE-110.469.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915907).
Statutenänderung:
08.11.2018.
Aktien neu:
650 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 150 Namenaktien zu CHF 900.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 18.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Küchen-Grossgeräte, Mobiliar, Musikanlagen, Beleuchtung und Kleininventar zum Preis von höchstens CHF 80'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenberger, Urs, von Landiswil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Felix K., von Brugg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Sandra Corina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erzinger, Marcel, von Wagenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].