Informazioni su Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Christoph Klaus Erggelet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075556, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swissbiocare AG, bisher in Zürich, CHE-379.182.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6522566).
Statutenänderung:
20.06.2024.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 42, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Gesundheitsbereich, ärztliche Leistungen und den Handel von Produkten in den Bereichen Gesundheit, Sport, Lifestyle und dem Weinhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Immobilien erwerben, halten und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Grosse, Katrin, in Zürich];
Erggelet, Dr. Christoph Klaus, von Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005713744, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
alphaclinic Zürich AG, in Zürich, CHE-434.786.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3714605).
Domizil neu:
Seidengasse 16, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erggelet, Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vavken, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Markus, von Unterseen, in Franschhoek (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005707011, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
alphaclinic Holding AG, in Zürich, CHE-137.490.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473231).
Domizil neu:
Seidengasse 16, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Markus, von Unterseen, in Franschhoek (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erggelet, Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vavken, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].