Informazioni su Christian U. Erb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian U. Erb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004650813, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspia AG, in Zürich, CHE-103.176.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sternbuch, Dow, von Basel, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Livio Domenico, von Poschiavo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sternbuch, Bernard, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Erb, Christian U., von Winterthur, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4327325, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspia AG, in Zürich, CHE-103.176.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058761).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schlosshof Immobilien AG, in Winterthur (CHE-102.548.427), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 50'010'619.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'719'257.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital und es liegen Rangrücktrittserklärungen im verbliebenen Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sternbuch, Dow, von Basel, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Erb, Christian U., von Winterthur, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Livio Domenico, von Poschiavo, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein Treuhand- & Revisions AG (CHE-107.846.754), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Zumstein Treuhand- & Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 3802599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schlosshof Immobilien AG, in Winterthur, CHE-102.548.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901639).
Domizil neu:
c/o Vicina Verwaltungs-AG, Lagerhausstrasse 5, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Andreas, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Livio Domenico, von Poschiavo, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erb, Christian U., von Winterthur, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].