Informazioni su Claudia Rita Engelbrecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Rita Engelbrecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1746739, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Silvio, von Röschenz, in Röschenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Engelbrecht, Claudia Rita, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cassano, Serafino, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grolimund, Andreas, von Mümliswil-Ramiswil, in Seewen SO (Seewen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Seewen SO (Seewen), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stahel, Jonas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7161978, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Trapo Küng AG, bisher in Basel, CH-270.3.005.292-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6282994).
Gründungsstatuten:
05.10.1977.
Statutenänderung:
26.02.2013.
Sitz neu:
Zwingen.
Domizil neu:
Baslerstrasse 49, 4222 Zwingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fechtmann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Haltern am See (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Alois, von Mels, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crucy, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niessen, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Pitzer, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Goppingen-Faurndau (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bross, Andy, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelbrecht, Claudia Rita, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6912024, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kampfsportcenter Kun-Tai-Ko AG, in Füllinsdorf, CH-280.3.910.167-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, S. 0, Publ. 6868508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herold, Raimund, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herold, Norman, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herold, Kevin, deutscher Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelbrecht, Claudia, von Oberwil BL, in Dittingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.