Informazioni su Maria Elmiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maria Elmiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005109766, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IQVIA AG, in Risch, CHE-106.920.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmiger, Maria, von Ermensee, in Ballwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Gabriela Ursula, von Luzern, in Meggen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3968731, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMS AG, in Cham, CHE-106.920.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555153).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Firma neu:
IQVIA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IQVIA SA) (IQVIA Ltd) (IQVIA Inc).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Maria, von Ermensee, in Ballwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschenbach (LU)];
Gisler, Angela, von Spiringen, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil];
Marijan, Irena, von Emmen, in Schenkon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmen].
Numero di pubblicazione: 3670554, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMS AG (IMS SA) (IMS Ltd) (IMS Inc), Sitz Cham, CH-170.3.004.653-9, Sammlung, Verarbeitung und Verwertung von Daten und Informationen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2006, S. 19, Id. 3634228).
Eingetragene Personen Geändert:
Uebersax, Peter, Heimat Thörigen, in Zug, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Cossar, Sacha, Heimat Littau, in Eich, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Schneider, Dominik, Heimat Elm, in Honau, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].
Neu:
Elmiger, Maria, Heimat Ermensee, in Eschenbach LU, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Gómez, Roswitha, Heimat Altendorf, in Cham, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].