Informazioni su Detlef Eling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Detlef Eling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006008686, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SBA GmbH, in Cham, CHE-209.810.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005700853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eling, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Stansstad, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eling, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005700853, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SBA Schwertransport Begleitungs- & Absicherungsgesellschaft mbH, in Cham, CHE-209.810.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063671).
Statutenänderung:
24.02.2023.
Firma neu:
SBA GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Strassenverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Patente, Handelsmarken, Domainnamen und technisches und industrielles Know-how erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, so etwa sich im In- und Ausland an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaft erwerben, verwalten und veräussern. Die Besorgung von eigentlichen Bankgeschäften und Vermögensverwaltungen ist ausgeschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eling, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 4063671, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SBA Schwertransport Begleitungs- & Absicherungsgesellschaft mbH, in Cham, CHE-209.810.822, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Cédric Amir, von Frauenfeld und Rubigen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eling, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.