Informazioni su Claudio Bruno Charles Egli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudio Bruno Charles Egli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2483969, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Alterspflegeheim Debora AG, in Amriswil, CHE-107.074.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Claudio, von Wil SG, in Staad SG (Thal), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Studer, Benedikt, genannt Beni, von Hasle LU, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufner, Dr. Thomas Fridolin, von Kirchberg SG, in Kreuzlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Werner, von Mümliswil-Ramiswil, in Kesswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandenberger-Amrhein, Fabienne Monika, von Engelberg, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1974729, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft St.Galler Jugendheime, in St. Gallen, CHE-106.060.343, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321879).
Statutenänderung:
09.05.2014.
Zweck neu:
Betrieb und Erhalt von Jugendheimen auf gemeinnütziger Basis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Claudio, von Wil SG, in Staad SG (Thal), Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Jasmin, von Thal und Landiswil, in Staad SG (Thal), Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1514733, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Die Deckenprofis GmbH, in Goldach, CHE-338.945.927, Klosterstrasse 14a, 9403 Goldach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2014.
Zweck:
Planung und Montage aller Art, insbesondere von Decken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Riedmann, Rudolf Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egli, Claudio Bruno Charles, von Wil SG, in Staad SG (Thal), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.