Informazioni su Matthias Egg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Matthias Egg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Egg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005576723, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zeine, in Winterthur, CHE-335.729.416, Verein (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237884).
Statutenänderung:
25.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben, mit Ausnahme der Zeichnungsberechtigungen, keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Park, Gabriel Elija Seonil, von Diepoldsau, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egg, Matthias, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten];
Etter, Timothy, von Zürich, in Brütten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten];
Koch, Lukas, von Winterthur, in Dürrenäsch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: HR01-1005237884, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zeine, in Winterthur, CHE-335.729.416, Oberer Deutweg 4, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2021. 22.06.2021.
Zweck:
Der Verein fördert das Gemeinsame Musik machen und kulinarische Fortbildung für Vereinsmitglieder und Interessierte.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen;
freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.).
Eingetragene Personen:
Slanina, Kevin, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Egg, Matthias, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten;
Etter, Timothy, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten;
Koch, Lukas, von Winterthur, in Dürrenäsch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten;
Park, Gabriel Elija Seonil, von Diepoldsau, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien mit dem Präsidenten.