Informazioni su Robert Edel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Edel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005437609, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Edel & Partner, in Risch, CHE-106.126.031, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005115296).
Domizil neu:
Suurstoffi 18A, 6343 Rotkreuz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edel, Robert, von Zürich, in Risch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil];
Gross, Daniel P., von Val Müstair, in Walchwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tschierv].
Numero di pubblicazione: 5783332, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
redG Ltd, in Walchwil, CH-020.3.027.319-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 21, Publ. 5367170).
Statutenänderung:
17.08.2010.
Firma neu:
Neosmart Consulting AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 5, 6340 Baar.
Zweck neu:
Entwicklung und Betreuung von Internetplattformen, Vermietung von Internetshops sowie Beratung von Personen und Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit allgemein und alternativen Gesundheitsprodukten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edel, Robert, von Zürich, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gross, Daniel P., von Tschierv, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boksberger, Heinz, von Bürglen TG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4970258, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stefal AG, in Busswil bei Büren, CH-073.3.002.445-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2005, S. 4, Publ. 2701510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edel, Robert, von Zürich, in Walchwil, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift.