Informazioni su Mariana Yordanova Ece
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mariana Yordanova Ece
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004955237, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H&H Production GmbH, in Zürich, CHE-315.205.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, S.0, Publ. 3280989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Yun, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hänzi, Mathias Christian, von Lommis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ece, Mariana, bulgarische Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004525975, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MTE Consulting GmbH, in Niederbipp, CHE-444.107.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ece, Mariana Yordanova, bulgarische Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ece, Taylan, türkischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1256341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bollywood GmbH Trimbach, bisher in Trimbach, CHE-444.107.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1175595).
Gründungsstatuten:
04.03.2013.
Statutenänderung:
16.12.2013.
Firma neu:
MTE Consulting GmbH.
Sitz neu:
Niederbipp.
Domizil neu:
Breitsteinweg 19, 4704 Niederbipp.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungs- und Bankprodukten. Sie kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karaca, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Andel, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ece, Mariana Yordanova, bulgarische Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.