Informazioni su Anita Dürst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Dürst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005563769, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
awp Finanznachrichten AG, in Zürich, CHE-105.829.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Anita, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004691797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ), in Zürich, CHE-101.765.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, Hugo, von Basel, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmeier, Otto, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Anita, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Philip, von Beromünster, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naegeli, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tröndle, Carmen, von Gebenstorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3895595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWP Holding AG, bisher in Worb, CHE-101.105.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519573).
Statutenänderung:
14.11.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Freudenbergstrasse 18, 8044 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saager, Hansjürg, von Küsnacht (ZH) und Menziken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saager, Franziska, von Küsnacht (ZH) und Menziken, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Saager-Ros, Franziska, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dürst, Anita, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.