Informazioni su Emil Dürr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emil Dürr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2926043, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Lecienne AG, in Stans, CHE-101.527.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1306151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Emil, genannt Michel, von Basel, in Carouge (GE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, Wilhelm Arthur, von Altstätten, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1306151, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Lecienne AG, bisher in Luzern, CHE-101.527.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 9, Publ. 5821528).
Statutenänderung:
17.01.2014.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Dorfplatz 6, 6370 Stans.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Emil, genannt Michel, von Basel, in Carouge GE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genf].
Numero di pubblicazione: 5725034, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lecienne AG, in Luzern, CH-100.3.011.025-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 9, Publ. 2129844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Dr. Joseph, von Luzern und Ruswil, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Emil genannt Michel, von Basel, in Genf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern].