Informazioni su Adrian Dömer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Dömer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005238808, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Medical Systems Solution GmbH, in Oberentfelden, CHE-113.333.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077592).
Statutenänderung:
18.06.2021. 18.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.01.2021 mit Aktiven von CHF 342'234.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 178'716.83 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterinnen erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Medical Systems Solution AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Bestimmung betreffend Nebenleistungspflichten ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RIEL Invest AG (CHE-238.975.750), in Rain, Gesellschafterin;
Sorbion Mayrhofer GmbH, in Zwölfaxing (AT), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurkirchen, Rolf, von Eschenbach (LU), in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Sommer, Edgar, von Sumiswald, in Meisterschwanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dömer, Adrian, von Leuggern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiener, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4134485, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AZK Betriebe AG, in Baden, CHE-113.003.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voser, Andreas, von Neuenhof, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winet, Karin, von Trub, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli, Martin, von Mümliswil-Ramiswil, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Claudio, von Ried-Brig, in Ennetbaden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dömer, Adrian, von Leuggern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Immer, Florian, von Oberhofen am Thunersee, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Foltrauer, Johanna, von Neuenegg, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4134487, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AZK Immobilien AG, in Baden, CHE-113.003.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voser, Andreas, von Neuenhof, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Claudio, von Ried-Brig, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dell'Anno, Regula, von Baden, in Baden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dömer, Adrian, von Leuggern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Immer, Florian, von Oberhofen am Thunersee, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Foltrauer, Johanna, von Neuenegg, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.