Informazioni su Werner Dirren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Dirren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5919018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Soulride GmbH, in Eglisau, CH-020.4.023.386-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 26, Publ. 5779664).
Statutenänderung:
18.08.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Geroldstrasse 17, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und technische Leitung kultureller Events sowie aller damit zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beijen, Roy, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen op Zoom (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Dirren, Werner, von Bürchen, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hoogendoorn, Mijndert, niederländische Staatsangehörige, in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirks, Lars, niederländischer Staatsangehöriger, in Hoogerheide (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Schneeberger, Patrick, von Langenthal, in Münster-Geschinen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Soulride GmbH, bisher in Zürich, Organisation und technische Leitung kultureller Events, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2001, S. 3251).
Statutenänderung:
22.04.2002, 11.04.2002.
Sitz neu:
Eglisau.
Domizil neu:
Obergasse 53, 8193 Eglisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, David, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Lippuner, Fabian, von St. Gallen und Renan BE, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirren, Werner, von Bürchen, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Baumann, Jean-Marc, von Flawil, in Männedorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Dirks, Lars, niederländischer Staatsangehöriger, in Hoogerheide (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hoogendoorn, Mijndert, niederländische Staatsangehörige, in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.