Informazioni su Urs Dickerhof
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Dickerhof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004809007, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
DZ Praxen AG, bisher in Emmen, CHE-262.325.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2019, Publ. 1004768931).
Statutenänderung:
10.01.2020.
Firma neu:
Mediaa Ads AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Wiesental 11, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Grafik, Marketing und Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf, bzw. Lizenzierung von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dickerhof, Urs, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dickerhof, Brigitta Bernadette, von Emmen, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Yannick, von Pfäffikon, in Pratteln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Crisante, Michel Dennis, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gül, Firat, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Heuberger, Joshua Chukwumauzo, von Elfingen, in Wittinsburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004687763, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fernwärme Luzern AG, in Luzern, CHE-100.847.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dickerhof, Urs, von Zürich, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Patrick, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004496319, Ufficio del registro di commercio Lucerna
b2000 AG, in Emmen, CHE-455.835.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2256127).
Domizil neu:
Rüeggisingerstrasse 27, 6020 Emmenbrücke.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Marcel Josef, von Einsiedeln, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickerhof, Urs, von Emmen und Zürich, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Emmen und Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bieri, Bernhard, von Kriens, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dickerhof, Brigitta Bernadette, von Zürich und Emmen, in Emmen, mit Einzelunterschrift;
Stofer, Irene, von Schwarzenberg und Rothenburg, in Rothenburg, mit Einzelunterschrift.