Informazioni su Besnik Dervisi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Besnik Dervisi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045870, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GBD Elektro GmbH, in Urdorf, CHE-412.553.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dervisi, Besnik, von Hedingen, in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Affoltern am Albis];
Dervishi, Gazmend, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Ottenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, in Hedingen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004531795, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GBD Bau GmbH, in Urdorf, CHE-412.553.377, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1225961).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
GBD Elektro GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Elektro, insbesondere Erstellung von elektrischen Installationen und Planung im Stark-, Schwachstrom- und Telefonbereich sowie Fabrikation von Schaltanlagen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dervishi, Zilfiret, mazedonische Staatsangehörige, in Hedingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dervisi, Besnik, von Hedingen, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 500.00];
Dervishi, Gazmend, mazedonischer Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numero di pubblicazione: 1225961, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GBD Bau GmbH, in Urdorf, CHE-412.553.377, Friedhofstrasse 2, 8902 Urdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2013.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bausektor, insbesondere Elektro-, Sanitär- und Heizungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dervisi, Besnik, von Hedingen, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Dervishi, Zilfiret, mazedonische Staatsangehörige, in Hedingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 500.00.