Informazioni su Dzeladin Demiri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dzeladin Demiri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006006292, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rialto AG Thun, in Thun, CHE-109.596.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demiri, Dzeladin, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Haller Gashi, Senada, von Reinach (AG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyes Mehmeti, Barbara, von Uebeschi, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5074540, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rialto Bern GmbH, in Bern, CH-035.4.036.305-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2006, S. 2, Publ. 3450556). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demiri, Dzeladin, mazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3450556, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rialto Bern GmbH, in Bern, CH-035.4.036.305-8, Aarbergergasse 6, 3001 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Restaurationsbetriebes. Im weitern bezweckt sie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Demiri, Dzeladin, mazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Demiri-Redzepi, Fljurije, mazedonische Staatsangehörige, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.