Informazioni su Antonia Paula De Gois Silva Walker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Antonia Paula De Gois Silva Walker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125874, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Käner Personal Baar AG, in Baar, CHE-358.262.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Gois Silva Walker, Antonia Paula, brasilianische Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Gabriel, von Baar, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005350956, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Käner Personal Baar AG, in Baar, CHE-358.262.168, Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2021. 01.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Auswahl, die Vermittlung und den Verleih von Personen in den Bereichen Büro, Gewerbe, Bau und Industrie sowie Gastgewerbe und Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochterge-sellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kramer, Claudel Johannes, von Baar, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Gois Silva Walker, Antonia Paula, brasilianische Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Gabriel, von Baar, in Arth, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebert Treuhand Wil (CHE-107.424.608), in Wil (SG), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004990335, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rose 1434 Gastro GmbH, in Baden, CHE-206.543.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004834043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schön, Sandra, von Schänis, in Turgi, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Gois Silva Walker, Antonia Paula, brasilianische Staatsangehörige, in Unterägeri, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].