Informazioni su Mirjam Nadine Angelique de Boni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Mirjam Nadine Angelique de Boni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004796148, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SUICH AG, in Freienbach, CHE-160.627.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004552024).
Firma neu:
SUICH AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Boni, Mirjam, von Zürich, in Seegräben, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3048757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hello Vegan GmbH, in Zürich, CHE-179.538.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akondi Holding AG (CHE-228.187.018), in Risch, Gesellschafterin, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Think Reloaded AG (CHE-485.918.227), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Boni, Mirjam Nadine Angelique, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 490 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2621599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'214 vom 14.07.2015.Hello Vegan GmbH, in Zürich, CHE-179.538.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2274549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Boni, Mirjam Nadine Angelique, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].