Informazioni su David Louis Crozzoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: David Louis Crozzoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006083565, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
JLEF Sàrl, à Martigny, CHE-372.316.165, c/o David Louis Crozzoli, Chemin du Milieu 88, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.06.2024.
But:
La société a pour but l'importation, l'exportation, la distribution, le transport et la vente de matériel de serrurerie. La société a également pour but toutes activités dans le domaine de l'immobilier, soit notamment l'achat, la vente, la construction, la rénovation, la location, l'administration, la gestion de biens immobiliers à l'exclusion des opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises, accorder des prêts ou des garanties à ses associés ou à des sociétés du même groupe et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 27.06.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Crozzoli, David Louis, de Val de Bagnes, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4727518, Ufficio del registro di commercio Vallese
Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient société coopérative, à Fully, CH-621.5.002.854-3, société coopérative (FOSC no 40 du 27.02.2008, p. 16, publ. 4362384).
Personne et signature radiée:
Crozzoli, David, de Bagnes, à Martigny, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire ou un membre de la direction.
Numero di pubblicazione: 4362384, Ufficio del registro di commercio Vallese
Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient société coopérative, à Fully, CH-621.5.002.854-3, société coopérative (FOSC no 226 du 21.11.2007, p. 14, publ. 4210022).
Inscription ou modification de personnes:
Dorsaz, Bernard, de Fully, à Fully, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Arlettaz, Olivier, de Fully, à Fully, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite];
Emery, Carine, de Les Cullayes, à Martigny, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire, le directeur, le directeur adjoint ou Olivier Arlettaz];
Arlettaz, Valérie, de Finhaut, à Finhaut, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire ou un membre de la direction [précédemment: avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire, le directeur, le directeur adjoint ou Olivier Arlettaz];
Dini, Florent, de Mendrisio, à Charrat, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire ou un membre de la direction [précédemment: avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire, le directeur, le directeur adjoint ou Olivier Arlettaz];
Crozzoli, David, de Bagnes, à Martigny, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire ou un membre de la direction [précédemment: avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire, le directeur, le directeur adjoint ou Olivier Arlettaz];
Décaillet, Véronique, de Salvan, à Salvan, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire ou un membre de la direction [précédemment: avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire, le directeur, le directeur adjoint ou Olivier Arlettaz];
Cid née Darbellay, Irène, de Liddes, à Charrat, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire ou un membre de la direction [précédemment: avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le secrétaire, le directeur, le directeur adjoint ou Olivier Arlettaz];
PricewaterhouseCoopers SA, à Pully (CH-550.0.056.305-7), organe de révision.