Informazioni su Beda Corazza
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beda Corazza
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005149064, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
BECO Immobilien AG, in Teufen (AR), CHE-110.551.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S.3, Publ. 4744578).
Statutenänderung:
25.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Überbauung und den Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.02.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corazza, Beda, von St. Gallen, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Corazza, Bettina, von St. Gallen, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza, Diego, von St. Gallen, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza, Nino, von St. Gallen, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004531027, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Corazza AG, in St. Gallen, CHE-105.807.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Dr. Franz Peter, von Balgach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza, Beda, von St. Gallen, in Niederteufen (Teufen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corazza, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Corazza, Alexa, von St. Gallen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hanspeter, von Bäretswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3617799, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Corazza AG Gossau, in Gossau SG, CHE-103.373.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 13, Publ. 5283202).
Statutenänderung:
26.06.2017.
Firma neu:
CorImmo AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Erlachstrasse 10, 9014 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Franz Peter, von Balgach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza, Beda, von St. Gallen, in Niederteufen (Teufen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corazza, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Hans Peter, von Bäretswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza, Alexa, von St. Gallen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.