Informazioni su Vito Convertini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vito Convertini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006059988, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
VR Autopartner AG, in Schaffhausen, CHE-107.417.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convertini, Dario, von Onsernone, in Beringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Convertini, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zuber, Dominic Pascal, von Affoltern im Emmental, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005340327, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
VR Autopartner AG, in Schaffhausen, CHE-107.417.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S.16, Publ. 5475070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Ralph, von Affoltern im Emmental, in Thayngen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convertini, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4929722, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Zuber + Convertini GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.006.118-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.1996, S. 5339).
Statutenänderung:
27.02.2009.
Zweck neu:
Betrieb einer Garage, Handel mit Motorfahrzeugen jeglicher Art, mit Ersatzteilen und Zubehör sowie Waren aller Art;
Ausführung von Reparatur- und Servicearbeiten;
Übernahme und Errichtung von Vertretungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 25.02.2009 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convertini, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Zuber, Ralph, von Affoltern im Emmental, in Thayngen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].