Informazioni su Christoph Conradi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Conradi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004712914, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
conradi & partner gmbh, in Wollerau, CHE-265.014.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, S.0, Publ. 2726257).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Hörnliweg 10, 8806 Bäch SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conradi, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Altendorf].
Numero di pubblicazione: HR02-1004682831, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ARCANUS AG, in Wollerau, CHE-208.875.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conradi, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3645577, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ARCANUS AG, in Wollerau, CHE-208.875.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290451).
Statutenänderung:
06.07.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 113'300.00 [bisher: CHF 102'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'300.00 [bisher: CHF 102'000.00].
Aktien neu:
1'133 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'020 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Reto, von Lauterbrunnen, in Ehrendingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conradi, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].