Informazioni su Philippe Robert Comby
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Robert Comby
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4598230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hottinger Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.025.078-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 23, Publ. 4372168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreuger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Comby, Philippe Robert, französischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bowdler-Raynar, Jonathan, von Zürich, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Markus, von Pfeffikon, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3796738, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hottinger Asset Management AG, in Zürich, CH-020.3.025.078-1, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 37, Publ. 3705816).
Statutenänderung:
30.01.2007, 7.02.2007.
Domizil neu:
Dreikönigstrasse 55, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Ausarbeitung von Anlagestrategien, Anlage-Engineering, allgemeine Treuhanddienste und Unternehmensberatung. Sie kann insbesondere als Vermögensverwalterin für ausländische kollektive Kapitalanlagen tätig sein sowie den Vertrieb und die Vertretung von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen übernehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammen schliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.
Aktien neu:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.1.2007 werden 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 3'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuger, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Comby, Philippe Robert, französischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.