Informazioni su Markus Colombo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Colombo
Ultimi comunicati FUSC: Markus Colombo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2509797, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
NetStore GmbH, in Hofstetten-Flüh, CHE-103.489.709, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Christoph, von Zürich und Rüderswil, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aston, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Colombo, Markus, von Luzern, in Hofstetten-Flüh, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 7048804, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
NetStore GmbH, in Bättwil, CH-247.4.000.013-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 15, Publ. 5284118).
Statutenänderung:
30.01.2013.
Sitz neu:
Hofstetten-Flüh.
Domizil neu:
Ettingerstrasse 52, 4114 Hofstetten SO.
Zweck neu:
Bezweckt die Informationsverbreitung auf dem Internet, Werbung von Drittpersonen zu publizieren sowie Kundschaft mittels Errichtung einer EDV-Anlage einen Zugriff auf das Internet zu verschaffen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küry, Dieter, von Hofstetten-Flüh, in Bättwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aston, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aeschlimann, Christoph, von Zürich und Rüderswil, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hofstetten SO und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Colombo, Markus, von Luzern, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ettingen und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numero di pubblicazione: 2769602, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Jacob + Co, in Hofstetten-Flüh, CH-241.2.004.863-5, Flühstrasse 30, 4114 Hofstetten, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.02.2005.
Zweck:
Förderung des Wirtschaftsstandortes Leimental mittels Internetpräsenz, Ausstellungen und weiteren Aktivitäten.
Eingetragene Personen:
Jacob, Klaas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Oser, Gerd, von Hofstetten-Flüh, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Colombo, Markus, von Luzern, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.