Informazioni su Romano Chesini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romano Chesini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004986894, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sihl AG, in Ostermundigen, CHE-110.309.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chesini, Romano, von Schwellbrunn, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Daniel Beat, von Sumiswald, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ketterer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1438045, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'619 vom 28.03.2014Sihl AG, in Bern, CHE-110.309.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1429883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chesini, Romano, von Schwellbrunn, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hindelbank]. .
Numero di pubblicazione: 1429883, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sihl AG, in Bern, CHE-110.309.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005569).
Statutenänderung:
27.03.2014.
Aktienkapital neu:
CHF 8'460'000.00 [bisher: CHF 3'600'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'460'000.00 [bisher: CHF 3'600'000.00].
Aktien neu:
9'400 Namenaktien zu CHF 900.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 900.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Hans-Jürg, von Uetendorf, in Faulensee (Spiez), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Chesini, Romano, von Schwellbrunn, in Hindelbank, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Loosli, Daniel Beat, von Sumiswald, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Markus Josef, von Büron, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Roger, von Sigriswil, in Lätti (Rapperswil BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheurer, Andreas Emanuel, von Aarberg, in Bellach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.