Informazioni su Ludwig gen. Ludo Cebulla
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ludwig gen. Ludo Cebulla
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6073196, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rundum mobil GmbH, in Thun, CH-092.4.018.028-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 6, Publ. 5556342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cebulla, Ludwig, von Sissach, in Zwieselberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Gerhard, von Turtmann, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
de Meuron, Andrea, von Schinznach Dorf, in Thun, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5017190, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rundum mobil GmbH, in Thun, CH-092.4.018.028-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 5, Publ. 3812664).
Statutenänderung:
01.12.2008. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 6'000.-- nachliberiert. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cebulla, Ludwig, von Sissach, in Zwieselberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Clavadetscher, Albert, von Küblis, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Gertsch-Jossi, Ursula, von Grindelwald und Lauterbrunnen, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Huber, Anna, von Basel, in Gerzensee, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Schuster, Gerhard, von Turtmann, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Tschannen-Süess, Monika, von Wohlen bei Bern, in Gerzensee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3744386, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rundum mobil GmbH, in Thun, CH-092.4.018.028-6, Buchholzstrasse 7a, 3604 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.12.2006, 19.12.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft ist tätig in den Themen Mobilität, Gesundheit, Raum-, Verkehrs- und Siedlungsplanung, Energie und Umwelt. Führt Ingenieur- und Planungsarbeiten durch, bietet Beratungen sowie Aus- und Weiterbildungen an und führt Projekte durch für Gemeinden, Unternehmen und Organisationen. Entwickelt und lanciert in diesen Themenbereichen Produkte und Angebote. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Kann Patente und Lizenzen verwerten und Beteiligungen ausüben an Unternehmen mit ähnlichen Zwecken im In- und Ausland. Handelt im Rahmen der Grundsätze der Erd-Charta der UNEP (United Nations Environment Programme) und ist in diesem Sinne tätig.
Stammkapital:
CHF 27'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen mit Brief.
Eingetragene Personen:
Tschannen-Süess, Monika, von Wohlen bei Bern, in Gerzensee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Cebulla, Ludwig, von Sissach, in Zwieselberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Schuster, Gerhard, von Turtmann, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Gertsch-Jossi, Ursula, von Grindelwald und Lauterbrunnen, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Clavadetscher, Albert, von Küblis, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Huber, Anna, von Basel, in Gerzensee, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.