Informazioni su Martin Giusep Cavegn
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Giusep Cavegn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005506182, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Andermatt-Sedrun Sport AG, in Andermatt, CHE-116.183.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regli, Johann Isidor genannt Hans, von Göschenen, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Peter, von Andermatt, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005345710, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Berichtigung des im SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'376 vom 12.11.2021 Solida Treuhand AG, in Tujetsch, CHE-101.838.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005336055).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Tujetsch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Russi, Stephan Karl, von Andermatt, in Bürglen (UR), mit Einzelunterschrift [nicht: in Lungern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005339064, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Koraal (Schweiz) AG, in Zug, CHE-110.552.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavegn, Martin, von Tujetsch, in Camischolas, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ten Dolle, Harrie, niederländischer Staatsangehöriger, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].