Informazioni su Bernard Cavé
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernard Cavé
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6276000, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
La Rotonde, succursale de T.C.G. Distribution SA, à Fully, CH-621.9.006.802-6, succursale (No. FOSC 163 du 24.08.2006, p. 16, Publ. 3519420), avec siège principal à Aigle.
Numéro d'identification du siège principal:
CH-550.1.042.764-8.
Date des statuts du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 23.12.2004].
Publications du siège principal:
[biffé selon art. 110 ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cavé, Bernard, de Orsières, à Ollon, directeur, avec signature collective à deux;
Gex, Philippe, de Daillens, à Yvorne, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3519420, Ufficio del registro di commercio Vallese
La Rotonde, succursale de T.C.G. Distribution SA, à Fully, CH-621.9.006.802-6, Chemin des Claives 20, 1926 Fully, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
T.C.G. Distribution SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Aigle.
Date des statuts du siège principal:
17.12.2004.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
23.12.2004.
But du siège principal:
élaboration et commercialisation de vins et de tout produit du terroir;
conseils dans le domaine de l'oenologie.
Publications du siège principal:
FOSC du 12.04.2006, p. 18.
Personnes inscrites:
Cavé, Bernard, de Orsières, à Ollon, directeur, avec signature collective à deux;
Gex, Philippe, de Daillens, à Yvorne, directeur, avec signature collective à deux.