Informazioni su Yvon Caugant
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Yvon Caugant
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6302130, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IWOK GmbH, in Winterthur, CH-020.4.021.841-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2008, S. 24, Publ. 4590962).
Domizil neu:
c/o KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH, Rudolfstrasse 31, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caugant, Yvon, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, René, von Appenzell, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5099412, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
camelia GmbH Zürich, in Zürich, CH-020.4.031.625-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 21, Publ. 3737686). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pacaut, Laurent Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caugant, Yvon, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2993330, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
camelia GmbH Zürich, in Zürich, CH-020.4.031.625-0, Uetliberghalde 7, 8045 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.08.2005, 23.08.2005.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen in irgendwelcher Art beteiligen und Niederlassungen mit ähnlicher Zielsetzung im In- und Ausland eröffnen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Caugant, Yvon, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Pacaut, Laurent Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.