Informazioni su Vitus Casiraghi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vitus Casiraghi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3725763, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eintracht Oftringen GmbH, in Oftringen, CHE-151.010.647, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1349227).
Statutenänderung:
08.08.2017. 08.08.2017.
Firma neu:
VEC GmbH.
Domizil neu:
Mittlere Bühnenbergstrasse 39, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Führung von Gastronomiebetrieben sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 08.08.2017 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 140'000.00 durch Ausgabe von 6 Stammanteilen zu CHF 20'000.00 erhöht. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casiraghi, Erika, von La Chaux-de-Fonds, in Oftringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Aarburg];
Casiraghi, Vitus, von La Chaux-de-Fonds, in Oftringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 2683017, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Inrabau AG, in Füllinsdorf, CHE-108.709.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casiraghi, Vitus, von La Chaux-de-Fonds, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeltner, Josef Anton, von Dornach, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tuzzolino, Josef Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Gisela, von Waltensburg/Vuorz, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-147.528.510)[CH-280.9.917.020-3], in Liestal, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-280.9.917.020-3)].
Numero di pubblicazione: 1588201, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Inrabau AG, in Füllinsdorf, CHE-108.709.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 6, Publ. 5607734).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casiraghi, Vitus, von La Chaux-de-Fonds, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dulliken].