Informazioni su John Casagrande
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: John Casagrande
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005532916, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Montessori-Schule, in Luzern, CHE-107.375.625, Stiftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casagrande, Ruth, von Lugano und Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kron, Andreas, von Basel, in Beckenried, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Casagrande, John, von Luzern und Lugano, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Lugano, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hansi, Karin, von Lungern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 922615, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Casagrande & Co., in Luzern, CH-100.2.020.048-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 8, Publ. 814726).
Statutenänderung:
12.06.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 4'468'024.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'468'024.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 2'000 Namenaktien zu CHF 500.00.
Firma neu:
Casagrande AG.
Domizil neu:
Grendel 6, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Uhren und Souvenirartikeln sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang;
Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Sicherungsgeschäften, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen und Sicherungsübereignungen, für verbundene Unternehmen und Dritte, auch wenn diese in deren ausschliesslichem Interesse liegen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm auf den 01.01.1996 sämtliche Aktiven (inkl. Baurechtsgrundstück Nr. 3445, GB Luzern, rechtes Ufer) und das gesamte Fremdkapital (inkl. den auf dem Baurechtsgrundstück Nr. 3445, GB Luzern, rechtes Ufer, haftenden Grundpfandschulden) der bisherigen Einzelfirma 'C. Casagrande', in Luzern, zum Preise von CHF 327'111.--.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casagrande, John, von Luzern und Lugano, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Viganello, in Kriens, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Casagrande, Robert, von Luzern und Lugano, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Viganello, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4184856, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Montessori-Schule, in Luzern, CH-100.7.013.415-6, Eröffnung einer Montessori-Schule im Grossraum Luzern, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2000, S. 7879).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casagrande, John, von Luzern und Lugano, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Viganello, in Kriens];
Rohr Amberg, Brigitte, von Kriens und Büron, in Ruswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hunzenschwil und Kriens];
Leuenberger, Rudolf, von Meggen und Rüderswil, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, André, von Kriens und Büron, in Ruswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casagrande, Ruth, von Lugano und Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dyduch, Jan, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etienne, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etienne, Marina, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Happel, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Happel, Ulla, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Franziska, von Vordemwald, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurmühle, Martin, von Luzern und Weggis, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alvag Liegenschafts- und Verwaltungs AG, in Luzern, Revisionsstelle.