Informazioni su Nadia Carucci
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nadia Carucci
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005959279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Charles Apothéloz-Stiftung Berufliche Vorsorge für Kulturschaffende (CAST), in Zürich, CHE-109.691.899, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benkhelifa, Zineb, von Bussnang, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carucci, Nadia, von Birr, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Urs, von Spiringen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dobbertin, Clara Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Anne-Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Heike, genannt Hannah, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweri, Yolanda, von Koblenz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005403251, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Velokurier Bern Genossenschaft, in Bern, CHE-107.610.281, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123540).
Statutenänderung:
23.06.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich auf postalischem oder elektronischem Weg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carucci, Nadia, von Birr, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yang, Niklaus, von Eschlikon, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Beatrice, von Langenthal, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005069733, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Charles Apothéloz-Stiftung Berufliche Vorsorge für Kulturschaffende (CAST), in Zürich, CHE-109.691.899, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Schneider, Dominik, von Rodersdorf, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carucci, Nadia, von Birr, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.