Informazioni su Guillaume Carron
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Guillaume Carron
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005145678, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CHE-105.843.199, société coopérative (No. FOSC 238 du 07.12.2020, Publ. 1005041325).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Putallaz, Eric, de Vétroz, à Martigny, directeur adjoint, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Guillaume, de Fully, à Fully, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: membre de la direction, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004798784, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Banque Raiffeisen Martigny et Région, société coopérative, à Fully, CHE-105.843.199, société coopérative (No. FOSC 195 du 09.10.2019, Publ. 1004734193).
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Guillaume, de Fully, à Fully, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux].
Numero di pubblicazione: 4227165, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Wawido Sàrl, à Fully, CHE-494.698.013, Route de Branson 3, 1926 Fully, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.05.2018.
But:
commercialisation d'articles industriels;
la société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 03.05.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Dénis, Grégory, de Leytron, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 84 parts sociales de CHF 100.00;
Locher, Grégoire, de Sion, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 84 parts sociales de CHF 100.00;
Carron, Guillaume, de Fully, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00;
Dénis, Damien, de Leytron, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00;
Dénis, Michael, de Leytron, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00;
Dénis, Sébastien, de Leytron, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00;
Fusco, Alberto, citoyen italien, à Collonges, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00;
Locher, Xavier, de Sion, à Conthey, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00;
Rard, Fabrice, de Fully, à Fully, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00.