Informazioni su Richard Carrick
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Carrick
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3661005, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HeiQ Materials AG, in Schlieren, CHE-112.274.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3560735).
Statutenänderung:
16.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Centonze, Dr. Emanuele, von Castel San Pietro, in Morbio Inferiore, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carrick, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7178562, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HeiQ Materials AG, in Bad Zurzach, CHE-112.274.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6906544).
Statutenänderung:
19.04.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 1'945'525.00 [bisher: CHF 1'910'690.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'945'525.00 [bisher: CHF 1'910'690.00].
Aktien neu:
389'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 382'138 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 11.11.2008 gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberg, Peter, von Zug, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carrick, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bender, Walter, von Bauma, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vermeersch, Lode, belgischer Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odenwald, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Bad Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6566162, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HeiQ Materials AG, in Bad Zurzach, CH-020.3.028.574-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, S. 0, Publ. 6482162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hahnloser, Georg, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härfstrand, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrick, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].