Informazioni su Antonio Carrese
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Antonio Carrese
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005950023, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MIREST Pensionskasse, in Liestal, CHE-160.353.589, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3715431).
Urkundenänderung:
21.11.2023.
Sitz neu:
Bubendorf.
Domizil neu:
Grüngenstrasse 39, 4416 Bubendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrese, Antonio, von Waldenburg, in Niederdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift mit einem Arbeitgebervertreter und einem Arbeitnehmervertreter.
Numero di pubblicazione: HR02-1005808394, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Immo-Pool GmbH, in Liestal, CHE-112.936.682, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014, S.0, Publ. 1862867).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Sitz neu:
Hölstein.
Domizil neu:
c/o Salathe Treuhand AG, Ribigasse 3, 4434 Hölstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, den Bau, den Handel und die Verwaltung von Immobilien, sowie sämtliche diesbezüglichen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis (Art. 118 HRegV).].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrese, Claudio, von Waldenburg, in Niederdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrese, Antonio, von Waldenburg, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005450106, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
a-z riskmanagement Kamber & Partner GmbH, in Liestal, CHE-114.590.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carrese, Antonio, von Waldenburg, in Niederdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Johann Peter, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bottmingen, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].